Entreprise : SCI LA GRANGE - SIREN 394 967 236
Identité
Dénomination
SCI LA GRANGE
Sigle
SCI LA GRANGE
SIREN (siège)
394 967 236
Date d'immatriculation au RNE
18/05/1994
Début d’activité
22/10/1993
Date de fin de la personne morale
17/05/2093
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion, achat, prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Mise en valeur des immeubles acquis notamment édification de construction.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
155192.9 EUR
Adresse du siège
HAM DE LA GRANGE 38450 VIF FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR YVETOT CLAUDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HANNOTTE MAE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2000
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
RICHARD JULES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1991
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
RICHARD ARTHUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1993
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
RICHARD OSCAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2000
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
VIALLET MICHELLE , LOUISE , FELICIE
Nom d'usage
YVETOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Vif
Nom, Prénom(s)
YVETOT PASCALE , LUCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
YVETOT VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Vif
Nom, Prénom(s)
YVETOT CLAUDE , YVES , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Vif
Nom, Prénom(s)
YVETOT CAROLINE , ANNE
Nom d'usage
RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
YVETOT PHILIPPE , OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Poliénas
Nom, Prénom(s)
YVETOT LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1997
Commune de résidence
Poliénas
Nom, Prénom(s)
YVETOT LOU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2006
Commune de résidence
Vif
Nom, Prénom(s)
YVETOT ROMANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2008
Commune de résidence
Vif
Nom, Prénom(s)
YVETOT VINCENT , OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Vif
Nom, Prénom(s)
YVETOT MANON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1993
Commune de résidence
Poliénas
Nom, Prénom(s)
YVETOT VICTOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1995
Commune de résidence
Poliénas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/10/1993
Siret
39496723600016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété gestion achat prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Mise en valeur des immeubles acquis notamment édification de construction.
Autres Activités
Propriété gestion achat prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Mise en valeur des immeubles acquis notamment édification de construction.
Adresse
HAM DE LA GRANGE
38450 , VIF - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR YVETOT CLAUDE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe de GRENOBLE le 05 Mai 1994 LES AFFICHES DE GRENOBLE du 10 Décembre 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).