Entreprise : RENAULT LANDI - SIREN 394 837 116
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2020)
Dénomination
RENAULT LANDI
SIREN (siège)
394 837 116
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1994
Date de fin de la personne morale
02/08/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
31 RUE LA TOUR D AUVERGNE 29400 LANDIVISIAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
33
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOLOU CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Plozévet
Nom, Prénom(s)
BOLLOC'H YVONNE
Nom d'usage
DOLOU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Plozévet
Nom, Prénom(s)
DOLOU CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Châteaulin
Nom, Prénom(s)
DOLOU SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Sizun
Nom, Prénom(s)
DOLOU AURELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Sizun
Nom, Prénom(s)
DOLOU SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Sizun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/1994
Siret
39483711600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la construction et la mise en valeur de tous bâtiments, la propriété, l'administration et l'Exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou parties d'immeubles
Adresse
31 RUE 31-33 rue de la Tour d'Auvergne
29400 , Landivisiau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
33
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2426
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7813
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2019 : Liquidateur : DOLOU Christian, gérant Le siège de la liquidation est fixé à : Keringard 29710 Plozévet Journal d'annonces légales : Le Poher Hebdo en date du 17/07/2019.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).