Entreprise : RANELEC - SIREN 394 769 343
Identité
Dénomination
RANELEC
SIREN (siège)
394 769 343
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2017
Début d’activité
24/07/2017
Date de fin de la personne morale
10/09/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
61000 EUR
Adresse du siège
35 RUE DU VAL D’AMOUR 39100 DOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAUD CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Marchaux-Chaudefontaine
Nom, Prénom(s)
VANDERKAM ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Dole
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/07/2017
Siret
39476934300051
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Achat, vente, production et transformation de toutes énergies.
Autres Activités
Achat, vente, production et transformation de toutes énergies.
Adresse
35 RUE DU VAL D’AMOUR
39100 , DOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
39476934300028
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production d'énergie hydroélectrique
Autres Activités
Production d'énergie hydroélectrique
Adresse
CENTRALE DE LA GOULISSE
25250 , RANG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/1994
Siret
39476934300010
Code APE
401Z
Adresse
45 AV DE LA REPUBLIQUE
39300 , CHAMPAGNOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/1998
Siret
39476934300036
Code APE
401A
Adresse
CHE DES CHAUDIERES
39300 , CONTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/1994
Siret
39476934300044
Code APE
3514Z - Commerce d'électricité
Activité principale
Commerce d'électricité
Adresse
21 RUE DE NAPLES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/08/2021
Description
Précédemment inscrit(e) au Registre du commerce et des sociétés de Besançon, rattaché(e) au Registre du commerce et des sociétés de Belfort à compter du 1er mai 2021 en application du décret n° 2021-46 du 19 janvier 2021 modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Besançon et de Montbéliard.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8556
Date d'ajout
04/08/2021
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Besançon a été rattachée depuis le 1er mai 2021 au greffe du tribunal de commerce de Belfort par application de l'articleD-712 et au tableau7-1 du code de commerce et du décret n°2021-46 du 19 janvier 2021
Numéro d'observation
2007B0485922
Date d'ajout
15/12/2017
Description
ORDONNANCE DU 01-12-2017 -Désigne commissaire à l'exécution du plan la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me Christian Caviglioli, 5 rue de Messine 75008 Paris, en remplacement de SELASU David Lacombe, prise en la personne de Me David Lacombe
Numéro d'observation
2007B0485919
Date d'ajout
12/09/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Lons Le Saunier SOUS LE NUMERO 2017B00455
Numéro d'observation
2007B0485913
Date d'ajout
28/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28-06-2017, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Christian Arnaud, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 2 mois, nomme commissaire à l'exécution du plan SELASU David Lacombe en la personne de Me David Lacombe 4 place de Wagram 75017 Paris, met fin à la mission de SELASU David Lacombe en la personne de Me David Lacombe, 4 place de Wagram 75017 Paris, Administrateur, maintient SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, Mandataire judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure, sous le numéro P201603427
Numéro d'observation
2007B0485911
Date d'ajout
14/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14/06/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 06/06/2017, soit jusqu'au 06/07/2017
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
06/12/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 06/12/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201603427 date de cessation des paiements le 22/11/2016, et a désigné juge commissaire : M. Alain Fauqueur, administrateur : SELASU David Lacombe en la personne de Me David Lacombe 4 place de Wagram 75017 Paris, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 06/06/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/03/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).