Entreprise : SCI MI.GI.NA - SIREN 394 577 845
Identité
Dénomination
SCI MI.GI.NA
SIREN (siège)
394 577 845
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1994
Début d’activité
07/04/1994
Date de fin de la personne morale
17/04/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion, acquisition d'un patrimoine immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
77749 EUR
Adresse du siège
48310 SAINT-LAURENT-DE-VEYRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Laurent-de-Veyres
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABOT MICHEL , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
CHABOT GINETTE , MARIE-LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Marvejols
Nom, Prénom(s)
CHABOT NADINE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
ALEMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Montrodat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/1994
Siret
39457784500016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion, acquisition d'un patrimoine immobilier
Autres Activités
Gestion, acquisition d'un patrimoine immobilier
Adresse
48310 , SAINT-LAURENT-DE-VEYRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Laurent-de-Veyres
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
762
Date d'ajout
02/06/2016
Description
Augmentation de capital à compter du 01/01/2016 Ancien : 63 037,67 EUR Nouveau : 77 749 EUR Modification relative aux associés à compter du 19/03/1994 : Nouveau : CHABOT Michel, Jean, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CHABOT Ginette, Marie-Louise, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ALEMAN Nadine, Marie, Thérèse, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/11/2013 : Partant : CHABOT Roger Jean, Gérant Modification relative aux associés à compter du 01/01/2016 : nouveau : CHABOT Emilienne, Associé indéfiniment responsable suite à l'augmentation de capital Partant : CHABOT Emilienne, Associé indéfiniment responsable suite à donation-partage
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
763
Date d'ajout
02/06/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/04/2016 : Changement de qualité : CHABOT Michel, Jean, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).