Entreprise : BRUNO CHABERT ET MORGANE LE COZ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI... - SIREN 394 513 709
Identité
(Entreprise radiée le 08/04/2020)
Dénomination
BRUNO CHABERT ET MORGANE LE COZ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE D'H
SIREN (siège)
394 513 709
Date d'immatriculation au RNE
09/05/1994
Date de fin de la personne morale
08/05/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'huissiers
Capital social
347583.76 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU FAUBG ST JACQUES 37500 CHINON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABERT BRUNO
Qualité
Liquidateur, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Chaveignes
Nom, Prénom(s)
LE COZ MORGANE , GAEL , JACQUELINE , HELENE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Chinon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/1994
Siret
39451370900011
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
3 RUE NEUVE DE L HOTEL DE VILLE
37500 , CHINON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/01/1994
Siret
39451370900029
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
étude d'huissier de justice
Adresse
11 RUE 11 rue du Faubourg Saint-Jacques
37500 , Chinon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
08/04/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 23-03-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
01/02/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 23-01-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : LA RENAISSANCE LOCHOISE DU : 06-02-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
29/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de TOURS (37000) en date du 19-10-2018 a prononcé la fin de la procédure de redressement judiciaire.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
22/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 21-12-2017 a prononcé la cession totale des actifs de la SCP CHABERT-LE COZ au profit de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 30-11-2017 a prononcé le renouvellement de la période d'observation pour 6 MOIS à compter du 02-12-2017.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/08/2017
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 24-08-2017 a prononcé la poursuite de la période d'observation pour 6 mois, et a désigné la SELARL AJ ASSOCIES, en la personne de Me Franck MICHEL - 6 bis rue de la Barre - 37000 TOURS en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec une mission d'assistance.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 02-06-2017 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 01/07/2016. Mandataire Judiciaire : SELARL VILLA, représentée par Me Francis VILLA - 18 rue Néricault Destouches - 37000 TOURS.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).