Entreprise : SCI HILENDER - SIREN 394 504 831
Identité
Dénomination
SCI HILENDER
SIREN (siège)
394 504 831
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1994
Début d’activité
28/03/1994
Date de fin de la personne morale
06/04/2093
Forme juridique
Société civile d'attribution
Activité principale
L'ACQUISITION, LA MISE EN VALEUR, L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION, LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS QUI SERONT APPORTES A LA SOCIETE AU COURS DE LA VIE SOCIAL OU ACQUIS PAR ELLE. ET PLUS GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL OU TOUS OBJETS CONNEXES...
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
44 RUE CONDORCET 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUELAUD LAURENT , JEAN , BENOIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
GENLIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/03/1994
Siret
39450483100014
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA MISE EN VALEUR, L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION, LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS QUI SERONT APPORTES A LA SOCIETE AU COURS DE LA VIE SOCIAL OU ACQUIS PAR ELLE. ET PLUS GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL OU TOUS OBJETS CONNEXES...
Adresse
44 RUE CONDORCET
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).