Entreprise : SCI DEMEYERE LANGLARD - SIREN 394 476 568
Identité
Dénomination
SCI DEMEYERE LANGLARD
SIREN (siège)
394 476 568
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1994
Début d’activité
01/03/1994
Date de fin de la personne morale
24/03/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
259163.33 EUR
Adresse du siège
111 RUE DE LA PREVOTE 59840 PERENCHIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANGLARD GENEVIEVE
Nom d'usage
DEMEYERE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1928
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
DEMEYERE JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Frelinghien
Nom, Prénom(s)
DEMEYERE ISABELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Escobecques
Nom, Prénom(s)
DEMEYERE NICOLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
DEMEYERE FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Pérenchies
Nom, Prénom(s)
DEMEYERE BRIGITTE
Nom d'usage
OLGIATI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Entraigues-sur-la-Sorgue
Dénomination
S.A. DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LUCIEN DEMEYERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pérenchies
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39447656800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER.
Autres Activités
GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER.
Adresse
111 RUE DE LA PREVOTE
59840 , PERENCHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/03/1994
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 9 ET 10 MARS 1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).