Entreprise : PIGASSE FINANCES - SIREN 394 475 420
Identité
(Entreprise radiée le 14/11/2022)
Dénomination
PIGASSE FINANCES
SIREN (siège)
394 475 420
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1994
Date de fin de la personne morale
04/04/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100944 EUR
Adresse du siège
13 AV MERCURE 31130 QUINT-FONSEGRIVES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOPARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN JACQUES
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Drémil-Lafage
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN CLEMENT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LABROUSSE MONIQUE
Nom d'usage
CHAUVIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Mons
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Quint-Fonsegrives
Nom, Prénom(s)
DENIS FARGE XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
AC ARIANE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/11/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/1994
Siret
39447542000011
Code APE
652E
Adresse
LA PIGASSE
31280 , MONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/1994
Siret
39447542000037
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation dans toutes sociétés et groupements achat vente souscription gestion et administration de toutes parts ou valeurs mobilières toutes prestations de services au profit de ses filiales ou sociétés extérieures -
Adresse
13 AV 13 Avenue Mercure
31130 , Quint-Fonsegrives - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOPARC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/1996
Siret
39447542000029
Code APE
652E
Adresse
12 AV DIDIER DAURAT
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME A CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DIRECTOIRE (00 B 1108) LE 31.05.00 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 304 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 656 232.04 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).