Entreprise : EARL DE FOUGERES - SIREN 394 375 687
Identité
Dénomination
EARL DE FOUGERES
SIREN (siège)
394 375 687
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1994
Début d’activité
01/03/1994
Date de fin de la personne morale
23/03/2093
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Productions agricoles
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
120060 EUR
Adresse du siège
FOUGERES 16310 CHERVES-CHATELARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOTILLON CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39437568700016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Productions agricoles
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
FOUGERES
16310 , CHERVES-CHATELARS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3175
Date d'ajout
21/03/2023
Description
Par jugement du Tribunal Judiciaire d'Angoulême en date du 09/02/2023 décidant la continuation de l'activité de la société et de M. MOTILLON Claude Fixe à 15 ans la durée du plan de redressement
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16700
Date d'ajout
01/12/2022
Description
Par jugement du Tribunal Judiciaire d'Angoulême en date du 21 novembre 2022 prononce : Extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de l'EARL MOTILLON à M. MOTILLON Claude, date de cessation des paiements : 01 Décembre 2019, mandataire judiciaire SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux Juge commissaire titulaire : Mme SPIRLET-MARCHAL Virginie Juge commissaire suppléant : Mme SIBE Séverine
Numéro d'observation
6491
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Par jugement en date du 27 Mai 2021, le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 01/12/2019 Mandataire judiciaire : SCP SILVESTRI-BAUJET en la personne de Me SILVESTRI Jean-Denis, 23 rue du Chai des farines - 33000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).