Entreprise : SCEA DE L ABERGEMENT - SIREN 394 368 179
Identité
Dénomination
SCEA DE L ABERGEMENT
SIREN (siège)
394 368 179
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
03/03/1994
Date de fin de la personne morale
12/01/2044
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
mise en valeur d'une exploitation agricole
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
195450 EUR
Adresse du siège
L ABERGEMENT 71220 SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LONGUEVILLE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Joux
Nom, Prénom(s)
LONGUEVILLE GUY , LUC
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Bourbon-Lancy
Nom, Prénom(s)
ROGNARD ELIANE
Nom d'usage
LONGUEVILLE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Joux
Nom, Prénom(s)
SUDRAUD CHRISTOPHE , PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Vaudebarrier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/03/1994
Siret
39436817900013
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
mise en valeur d'une exploitation agricole
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
L ABERGEMENT
71220 , SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/003243
Date d'ajout
06/06/2023
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 198 488.62 EUROS Nouveau capital : 195 450 EUROS à compter du 05/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/003244
Date d'ajout
06/06/2023
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F23/003243
Date d'ajout
06/06/2023
Description
Modification relative aux dirigeants : SUDRAUD Christophe Pierre nom d'usage : SUDRAUD Christophe devient gérant SUDRAUD Christophe Pierre nom d'usage : SUDRAUD Christophe devient Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 16 mars 1994 - N° A141 - Documents AP du 11 mars 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).