Entreprise : SOC EXPL ENTREPOTS FRIGORIFIQUES WISSOUS - SIREN 394 305 882
Identité
(Entreprise radiée le 09/11/2020)
Dénomination
SOC EXPL ENTREPOTS FRIGORIFIQUES WISSOUS
Sigle
SEEFW
SIREN (siège)
394 305 882
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1994
Date de fin de la personne morale
13/03/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
68 RUE GUILLAUME BIGOURDAN 91320 WISSOUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TESTU JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1939
Commune de résidence
Morsang-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
ROQUE JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
SARL EUROVISA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Évry
Nom, Prénom(s)
TESTU MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
La Ferté-Bernard
Nom, Prénom(s)
LEROY BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
CHARENTON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/05/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39430588200018
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
En France et à l étranger toutes entreprises activités opérations concernant les domaines du stockage de la conservation du conditionnement et reconditionnement de l emballage de la distribution de tous produits alimentaires la création l animation l exploitation de tous réseaux de distribution de tous produits alimentaires
Adresse
68 RUE 68 Rue GUILLAUME BIGOURDAN
91320 , Wissous - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30653
Date d'ajout
09/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30653
Date d'ajout
09/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 16/10/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : La Selarl Mjc2a, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 16/10/2020
Numéro d'observation
85521
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 14 RUE DU BOIS GUILLAUME 91000 EVRY, Nouvelle adresse: 14 RUE DU BOIS GUILLAUME EVRY 91000 EVRY COURCOURONNES.
Numéro d'observation
23265
Date d'ajout
07/02/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Evry rendue le 07/02/2012 nommant Mme Guichard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12993
Date d'ajout
02/05/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 02/05/2011 nommant La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
3804
Date d'ajout
28/10/2004
Description
Arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24/09/2004 condamne M. Michel TESTU a supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la societe SEEFW a hauteur de 400 000 euros
Numéro d'observation
28256
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6676
Date d'ajout
24/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 20/04/1998 , accorde un délai supplémentaire de 12 mois pour déposer la liste des créances.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/05/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Corbeil-essonnes prononce en date du 13 05 1996 , la liquidation judiciaire sous le numéro 96000 , date de cessation des paiements le 10 05 1996 , désigne juge commissaire Mr bignon , liquidateur Me Horel 18 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes (avec poursuite d activité jusqu'au 31 05 1996) , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/05/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Corbeil-essonnes , en date du 10 05 1996
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
17/04/1996
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30 06 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).