Entreprise : LOCATELLI - SIREN 394 286 413
Identité
Dénomination
LOCATELLI
SIREN (siège)
394 286 413
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1994
Début d’activité
01/04/1994
Date de fin de la personne morale
15/03/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
En France et dans la CEE, directement ou indirectement ou en location gérance : tous travaux de maçonnerie et de béton ou de ciment armé de toutes constructions de bâtiments et d'entreprise générale de bâtiments et de travaux publics.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
216560 EUR
Adresse du siège
4 RUE D’ETREPIGNEY 39700 RANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOCATELLI JEAN-LUC , RICHARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Dampierre
Nom, Prénom(s)
LOCATELLI JEAN-PAUL , LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Rans
Nom, Prénom(s)
MENOUILLARD GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lons-le-Saunier
Dénomination
PLURIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lons-le-Saunier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1994
Siret
39428641300015
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tous travaux de maçonnerie et de béton ou de ciment armé de toutes constructions de bâtiments et d'entreprise générale de bâtiments et de travaux publics.
Adresse
4 RUE D’ETREPIGNEY
39700 , RANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/004835
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 28/09/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/004857
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 28/09/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/000561
Date d'ajout
25/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 21/01/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DI MARTINO Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/001283
Date d'ajout
03/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 03/04/2015 prononçant la résolution plan et liquidation judiciaire. Date de cessation des paiements : 01/02/2015. Liquidateur-judiciaire : Maître GUIGON Pascal 8 RUE LOUIS GARNIER 25000 BESANCON. Administrateur judiciaire : Maître JEANNEROT Philippe SCP LAUREAU & JEANNEROT 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE BP 473 25019 BESANCON avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Numéro d'observation
F13/003490
Date d'ajout
12/09/2013
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 12/09/2013 clôturant la procédure de redressement judiciaire.
Numéro d'observation
F12/002147
Date d'ajout
01/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 01/06/2012 plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : Maître GUIGON Pascal 8 RUE LOUIS GARNIER 25000 BESANCON
Numéro d'observation
F11/004295
Date d'ajout
02/12/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 02/12/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 08/07/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F11/002616
Date d'ajout
08/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 08/07/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.Date de cessation des paiements : 31/05/2011 Mandataire judiciaire : Maître GUIGON Pascal 5 RUE CHARLES KRUG 25000 BESANCON, Administrateur judiciaire : Maître JEANNEROT Philippe SCP LAUREAU & JEANNEROT 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE BP 473 25019 BESANCON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 08/01/2012 .
Numéro d'observation
F11/000710
Date d'ajout
18/02/2011
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).