Entreprise : DELGE-EXPANSION - SIREN 394 181 408
Identité
Dénomination
DELGE-EXPANSION
SIREN (siège)
394 181 408
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2021
Début d’activité
15/03/2021
Date de fin de la personne morale
02/06/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Animation de sociétés. Prise de participation, gestion de titres, prestations de services s'y rattachant.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
652960 EUR
Adresse du siège
102 RTE D'ESPAGNE 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FELIPE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MAUBISSON NICOLE
Nom d'usage
DUMAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MAUBUISSON MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Grépiac
Dénomination
S.A.B. DELON ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
Cabinet Bernard BIROT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
CABINET DE SAINT FRONT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/2021
Siret
39418140800037
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Animation de sociétés. Prise de participation, gestion de titres, prestations de services s'y rattachant. Animation de sociétés. Prise de participation, gestion de titres, prestations de services s'y rattachant.
Autres Activités
Animation de sociétés. Prise de participation, gestion de titres, prestations de services s'y rattachant. Animation de sociétés. Prise de participation, gestion de titres, prestations de services s'y rattachant.
Adresse
102 RTE D'ESPAGNE
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/1994
Siret
39418140800011
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
44 RTE DE LAVAUR
31130 , BALMA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/1994
Siret
39418140800029
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
6 AV ANTOINE BECQUEREL
33600 , PESSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34138
Date d'ajout
04/06/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse par suite du transfert du siege social 6 Avenue Antoine Becquerel 33600 PESSAC au 102 Route d'Espagne 31100 TOULOUSE à compter du 15/03/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse le 03/06/2021 sous le numéro A2021/012258)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17844
Date d'ajout
30/01/2017
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).