Entreprise : SCI HORUS - SIREN 394 010 383
Identité
Dénomination
SCI HORUS
SIREN (siège)
394 010 383
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1994
Début d’activité
14/01/1994
Date de fin de la personne morale
22/02/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
3 IMP SAINT BARTHELEMY 56890 MEUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GACQUE YAN , DENIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Meucon
Nom, Prénom(s)
TANNE ISABELLE , JEANNIE , MARIE
Nom d'usage
LE GACQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Meucon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/01/1994
Siret
39401038300021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
3 IMP SAINT BARTHELEMY
56890 , MEUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1994
Siret
39401038300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RTE DE LOPERHET
56390 , GRAND-CHAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
299
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/04/2010 : Partant : LE GACQUE Denis, gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/11/2010 : Modifié : LE GACQUE Yan, Associé indéfiniment responsable devient gérant associé indéfiniment responsable Modification relative aux associés à compter du 12/11/2010 : Nouveau : LE GACQUE Isabelle, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).