Entreprise : SARL CAMARGUE ALPILLES IMMOBILIER - SIREN 393 848 999
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2018)
Dénomination
SARL CAMARGUE ALPILLES IMMOBILIER
SIREN (siège)
393 848 999
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1994
Date de fin de la personne morale
15/02/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 PL HONORE PIOCH 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYSON JULIEN , THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Tarascon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1994
Siret
39384899900016
Code APE
703A
Adresse
7 RUE PRESIDENT WILSON
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1ER ETAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
39384899900024
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
7 PL HONORE PIOCH
13460 , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
39384899900032
Enseigne
ALPILLES SUD IMMOBILIER
Code APE
703A
Adresse
89 AV DE LA VALLEE DES BAUX
13520 , MAUSSANE-LES-ALPILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3702
Date d'ajout
05/06/2018
Description
Radiation du RCS le 05/06/2018 avec effet au 31/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5492
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2015 par suite de la résiliation de la location gérance consentie par M. Jean Claude MEYSON ( rcs tarascon 309 270 346 )
Numéro d'observation
1384
Date d'ajout
11/03/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2015 Liquidateur : MEYSON Julien Thomas Le siège de la liquidation est fixé à : 7 place Honoré Pioch 13460 Les Saintes Maries de la Mer Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Publications en date du 12/02/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1943
Date d'ajout
23/10/1997
Description
CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 20 NOVEMBRE 1995. PV.DEPOT LE 23/10/1997 N[703-LE REGIONAL DU 01/02/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DERNIER ETABLISSEMENT PRECEDEMMENT EXPLOITE : 13200 ARLES 7, RUE PRESIDENT WILSON - TRANSACTIONS SUR IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE, GESTION IMMOBILIERE - RCS ARLES 94 B 16 - EXPLOITATION DIRECTE A COMPTER DU 01/04/1994 JUSQU'AU JOUR DE SON TRANSFERT AUX STES MARIES DE LA MER 7, PLACE HONORE PIOCH LE 01/04/1995. --------------------------------------------------------------------------- 7, RUE DU PRESIDENT WILSON (1ER ETAGE) 13200 ARLES - AGENT IMMOBILIER - RCS ARLES 94 B 16 - EXPLOITATION DIRECTE DU 01/10/2000 AU 31/12/2002. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).