Entreprise : NOVELAM - SIREN 393 822 606
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2019)
Dénomination
NOVELAM
SIREN (siège)
393 822 606
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1994
Date de fin de la personne morale
06/02/2093
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
3775108.92 EUR
Adresse du siège
76 AV EDOUARD MILLAUD 69290 CRAPONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRIVAT-GARILHE VERONIQUE
Nom d'usage
FAYOL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
LAVAUD PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
CHABRILLAT PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
GLEIZE VINCENT , PAUL , BRUNO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CHARRIERE MARTINE
Nom d'usage
TOPENOT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
COSTE ISABELLE
Nom d'usage
FIORINI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Saint-Chamond
Nom, Prénom(s)
CORNET THIERRY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Mornant
Nom, Prénom(s)
BARREAU MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
REMILLIEUX
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Grézieu-la-Varenne
Nom, Prénom(s)
MATEO-PONCE VANESSA
Nom d'usage
GUILLAUD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DUMONT NICOLAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Taluyers
Nom, Prénom(s)
CABRERA PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Villerest
Nom, Prénom(s)
CURIE ANNE , PAULETTE , JEANNE
Nom d'usage
LECOMPTE-CURIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Taluyers
Dénomination
SORHOGECO SOCIETE RHODANIENNE DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/2011
Siret
39382260600074
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Analayses de biologie médicale
Adresse
7 CRS GAMBETTA
42800 , RIVE-DE-GIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DU BASSIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/1994
Siret
39382260600017
Enseigne
Laboratoire du Centre
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans la limite du nombre de laboratoires définis par les dispositions législatives en vigueur, et toutes opérations nécessaires à cette exploitation.
Adresse
76 AV 76 Avenue Édouard Millaud
69290 , Craponne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
39382260600025
Enseigne
LABORATOIRE DE LA TOURETTE
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans la limite du nombre de laboratoires définis par les dispositions législatives en vigueur, et toutes opérations nécessaires à cette exploitation.
Adresse
8 RUE CENTRALE
69290 , CRAPONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/2011
Siret
39382260600082
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans la limite du nombre de laboratoires définis par les dispositions législatives en vigueur, et toutes opérations nécessaires à cette exploitation.
Adresse
16 RUE DU PLAT
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/2011
Siret
39382260600066
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Adresse
54 AV PAUL DOUMER
69630 , CHAPONOST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/2011
Siret
39382260600058
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Adresse
33 RUE DE LA CHARITE
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/2011
Siret
39382260600041
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Adresse
59 AV DE VERDUN
69570 , DARDILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/2011
Siret
39382260600033
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans la limite du nombre de laboratoires définis par les dispositions législatives en vigueur, et toutes opérations nécessaires à cette exploitation.
Adresse
6 B RUE JEAN CONDAMIN
69440 , MORNANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/2019
Siret
39382260600090
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
10 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10-12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/005465
Date d'ajout
27/01/2012
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - BIOMEDIQUAL, selarl, 6 bis Rue Jean Condamin 69440 MORNANT, 444 423 503 RCS Lyon, société apporteuse - LABORATOIRES D'AINAY (LABMS CABRERA TOPENOT), selarl, 33 Rue de la Charité 69002 LYON, 397 993 734 RCS Lyon, société apporteuse - FAYOL PRIVAT-GARILHE, selarl, 54 Avenue Paul Doumer 69630 CHAPONOST, 453 918 823 RCS Lyon, société apporteuse - FIORINI, selarl, Résidence du Bassin 42800 RIVE-DE-GIER, 340 978 519 RCS Saint Etienne, société apporteuse à compter du 23/12/2011 avec effet rétroactif au 1/01/2011.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).