Entreprise : AUCLAN - SIREN 393 749 478
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2021)
Dénomination
AUCLAN
SIREN (siège)
393 749 478
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1994
Date de fin de la personne morale
27/01/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
48 RUE PETITE BOURGADE 30700 UZES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
48-50
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERLO ARMAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1922
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/02/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/1994
Siret
39374947800011
Code APE
741J
Adresse
CHE DE LA LAVANDE
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/1994
Siret
39374947800029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, GESTION DE TOUTES PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE TOUTES SOCIETES CONSTITUTEES OU A CONSTITUER
Adresse
48 RUE 48-50 Rue Petite Bourgade
30700 , Uzès - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
48-50
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1-7145
Date d'ajout
05/08/2003
Description
NOMINATION DE MR MERLO ARMAND NE LE 15.7.1922 A LACAPELLE 30- NTE FRSE DT 48-50 RUE PETITE BOURGAE A UZES 30- EN QUALITE DE GERANT DE LA STE EN REMPALCEMENT DE MR MARIGNAN YANNIC SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 15.3.2002 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 5.8.2003 LE REVEIL DU MIDI DU 7.8.2003 Date d'effet : 15 mars 2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9229
Date d'ajout
24/12/1996
Description
NOMINATION DE MR MARIGNAN YANNICK NE LE 18.2.68 A UZES 30 NTE FRSE DT BERNIS 7 RUE DE L'AIGUILLERIE EN QAULITE DE GERANT DE LA STE EN REMPLA- CEMENT DE MR BARNINI ANDRE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 1.03.96 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - ANCIEN : PONT DES CHARETTES CH DES LAVANDES 30700 UZES- NOUVEAU : UZES 30700 48-50 RUE PETITE BOURGADE A COMPTER DU 1.3.96 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 29.2.96 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 24.12.96 LE REPUBLICAIN D'UZES DU 5.4.96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 28 janvier 1994 - LE COMMERCIAL DU GARD du 25 janvier 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).