Entreprise : SCHNEID SA RECYCLAGE - SIREN 393 726 377
Identité
Dénomination
SCHNEID SA RECYCLAGE
SIREN (siège)
393 726 377
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1994
Date de fin de la personne morale
27/01/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.5 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 16100 MERPINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORDONNEAU FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
VIGIER PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Soyaux
Nom, Prénom(s)
SANS NICOLE , CHRISTIANE
Nom d'usage
SCHNEID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Ars
Nom, Prénom(s)
SCHNEID CECILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Ars
Nom, Prénom(s)
SCHNEID JEAN-BERNARD , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Ars
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39372637700012
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Collecte transport pour compte compte d'autrui négoce de produits recyclables location et vente de containers et autres matériels nécessaires à l'enlèvement et au stockage desdits produits. Transport routier de marchandises pour compte d'autrui, location de véhicules pour le transport routier de marchandises. Commissionnaire de transport.
Adresse
Zone Industrielle
16100 , Merpins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6973
Date d'ajout
26/10/2018
Description
En date du 25/10/2018, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1034
Date d'ajout
21/02/2013
Description
En date du 19/02/2013, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a ordonné le remplacement du liquidateur dans la procédure de SCHNEID S.A. RECYCLAGE Ancien liquidateur : Me TORELLI Jean-François, sous administration provisoire de Maîtres VILLA et HART DE KEATING - 17 rue René Goscinny - 16000 Angoulême Nouveau liquidateur : SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU - 26, Place de Turenne - 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 1602 (COGNAC).
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
19/12/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Cognac du 19/12/2008 nommant Mr Joël FOUCAULT en qualité de Juge Commissaire et nomme Mr MANNALIN Juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/01/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 23/01/2004 nommant M LARSEN Frédéric en qualité de Juge Commissaire suppléant en remplacement de MR BOITEAUD Jacques
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
31/10/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 31/10/2002 prononçant la liquidation judiciaire. Maintient la date de cessation de paiement au 26.09.2002 Constate la cessation totale de l'activité, sauf demande de prorogation d'activité par le liquidateur pour les besoins de la liquidation Maintient Mr PEREZ aux fonctions de juge Commissaire Maintient Mr BOITEAUD aux fonctions de juge Commissaire suppléant Liquidateur : ME TORELLI Jean-François 7, Rue de la Boétie 24000 PERIGUEUX
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
01/10/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 27/09/2002 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 27/01/2003. Cessation des paiements en date du 26/09/2002. Juge Commissaire : M PEREZ Alain Juge commissaire suppléant : M BOITEAUD Jacques Représentant des Créanciers : ME TORELLI Jean-François 7, Rue de la Boétie 24000 PERIGUEUX
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/09/2002
Description
: Dépôt le 26/09/2002 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de COGNAC
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/12/2001
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 21/12/2001.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/01/1994
Description
Historique des observations depuis le 28/01/1994 : PRECEDENT PROPRIETAIRE : SCHNEID Jean Bernard François COGNAC A 334 319 274 CHARENTE LIBRE DU 01 JANVIER 1994 MODIFICATION EN DATE DU 18/03/96 N°290 Prise en location-gérance d'un fonds : Transport de marchandises et loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui PRECEDENT PROPRIETAIRE : Mr SCHNEID Jean Bernard SIREN A 334 319 274 Enseigne : TRANSPORTS SCHNEID JBF Avec effet du 01/01/96 MODIFICATION DU 04 JUILLET 2002 MISE EN HARMONIE DES STATUTS SUIVANT LOI N° 2001-420 DU 15 MAI 2001 SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).