Entreprise : 16 AV GAMBETTA - SIREN 393 584 354
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2022)
Dénomination
16 AV GAMBETTA
Sigle
G16
SIREN (siège)
393 584 354
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1994
Date de fin de la personne morale
19/01/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2744.08 EUR
Adresse du siège
16 AV GAMBETTA 23000 GUERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARUE FRANCOIS , RENE , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Savennes
Nom, Prénom(s)
BERNARD DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Guéret
Nom, Prénom(s)
PORTAL MURIELLE
Nom d'usage
DESBORDES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Guéret
Nom, Prénom(s)
BOURET DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Guéret
Nom, Prénom(s)
LAROUDIE CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Guéret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/01/1994
Siret
39358435400012
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
16 AV GAMBETTA
23000 , GUERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
328
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021 déclaration de cessation complète d'activité à compter du 31/12/2021- approbation des comptes -quitus au liquidateur sur mali de liquidation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
848
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/02/2021 Liquidateur : BERARD Dominique LARUE Francois Rene Paul Le siège de la liquidation est fixé à : 3 chemin du Gourgeaud 23000 Savennes chez LARUE François Journal d'annonces légales : LA CREUSE AGRICOLE ET RURALE en date du 02/04/2021 Mise en sommeil de la société à compter du 28/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 18 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 744.08 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).