Entreprise : SCI LES CENS MARTINS - SIREN 393 547 211
Identité
Dénomination
SCI LES CENS MARTINS
SIREN (siège)
393 547 211
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
01/12/1993
Date de fin de la personne morale
12/01/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
RUBRIQUE NON PREVUE PAR LE DECRET
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
VAULX 71800 SAINT-JULIEN-DE-CIVRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIGAUD DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Curbigny
Nom, Prénom(s)
BERNIGAUD FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Saint-Symphorien-des-Bois
Nom, Prénom(s)
BERNIGAUD ROBERT , JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Saint-Julien-de-Civry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39354721100010
Enseigne
SCI LES CENS MARTINS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION LA PROPRIETE LA CONSTRUCTION L'AMENAGEMENT LA LOCATION LA GESTION L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS QUI SERONT ACQUIS OU CONSTRUITS PAR ELLE
Autres Activités
L'ACQUISITION LA PROPRIETE LA CONSTRUCTION L'AMENAGEMENT LA LOCATION LA GESTION L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS QUI SERONT ACQUIS OU CONSTRUITS PAR ELLE
Adresse
VAULX
71800 , SAINT-JULIEN-DE-CIVRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/001656
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Modification relative aux associés : BERNIGAUD Robert Jean Claude nom d'usage : BERNIGAUD Robert n'est plus Associé DUCROUX Henri Pierre François nom d'usage : DUCROUX Henri n'est plus Associé EMORINE René Joseph nom d'usage : EMORINE René n'est plus Associé ALLOIN Bernard nom d'usage : ALLOIN Bernard n'est plus Associé BERNIGAUD Franck nom d'usage : BERNIGAUD Franck devient Associé BERNIGAUD David nom d'usage : BERNIGAUD David devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 06 janvier 1994 -No A8 - LA RENAISSANCE du 10 décembre 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).