Entreprise : GUYANE INDUSTRIES SA - SIREN 393 546 049
Identité
Dénomination
GUYANE INDUSTRIES SA
SIREN (siège)
393 546 049
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1993
Début d’activité
30/12/1993
Date de fin de la personne morale
30/12/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU FINANCIERES, PRESTATION DE TOUS SERVICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU GESTION.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
MONTABO SAINT ANTOINE 97300 CAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM TORVIC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLON MARC , GEORGES , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Matoury
Nom, Prénom(s)
LABARRE DANIEL , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
MAGNAN RICHARD , PIERRE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
MAURANGE ERIC , PAUL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
OHLICHER JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
QUINOT GEORGES , ARMAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Remire-Montjoly
Nom, Prénom(s)
TORVIC JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1993
Siret
39354604900015
Nom commercial
GUYANE INDUSTRIES
Enseigne
GUYANE INDUSTRIES
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU FINANCIERES, PRESTATION DE TOUS SERVICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU GESTION.
Autres Activités
PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU FINANCIERES, PRESTATION DE TOUS SERVICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU GESTION.
Adresse
MONTABO SAINT ANTOINE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM TORVIC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).