Entreprise : LP DISTRIBUTION - SIREN 393 487 780
Identité
Dénomination
LP DISTRIBUTION
SIREN (siège)
393 487 780
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2000
Début d’activité
22/12/1999
Date de fin de la personne morale
06/02/2043
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Administration d'entreprises
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
32000 EUR
Adresse du siège
MOUDONG CENTRE 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ LP GUADELOUPE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE METAYER JEAN-FRANCOIS , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Petit-Bourg
Nom, Prénom(s)
MICHEAU VERNEZ ERWAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Baie-Mahault
Dénomination
AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/1999
Siret
39348778000024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Administration d'entreprises
Adresse
MOUDONG CENTRE
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ LP GUADELOUPE JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
17/12/1993
Siret
39348778000016
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Supermarchés
Adresse
RIVIERE DES PERES
97123 , BAILLIF - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DANS LOCAUX DE SCI RIBLANC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4091
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2018 :Modifié : MICHEAU VERNEZ Erwan, Commissaire aux comptes titulaire, demeurant rue Ferdinand Forest 97122 Baie-MahaultModifié : société "Audit Expertise Commissariat", Commissaire aux comptes suppléant, sise 8 rue Boudreau 75009 Parise 09Le Probant du 05/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3097
Date d'ajout
07/06/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2012 :Partant : SA AUDREX (SA), Commissaire aux comptes suppléantPartant : A 3 C (SARL), Commissaire aux comptes titulaireNouveau : MICHEAU VERNEZ Erwan, Commissaire aux comptes titulaireNouveau : AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT (SARL), Commissaire aux comptes suppléantJAL : Nouvelles Semaine en date du 29/01/2016
Numéro d'observation
1667
Date d'ajout
11/04/2007
Description
Nomination de commissaire aux comptesNouveau cc Tit : À 3 C SARL / nouveau cc sup : Sa AudrexPv AGO du 08/12/2006 / le probant du 20/03/2007Date d'effet : 08/12/2006
Numéro d'observation
4103
Date d'ajout
18/10/2001
Description
Modification autreAncien capital : 2 000 000 F nouveau capital : 32 000 euros à Cpter du 22 09 2001
Numéro d'observation
1265
Date d'ajout
10/07/2000
Description
Modification autreÀ compter du 10.09.1997 : Nomination de commissaires aux comptes : Titulaire : M. Troupe Philippe- Suppelant : M. Baudin Eric
Numéro d'observation
324
Date d'ajout
09/01/1995
Description
Modification de la date de clôture de l'exerciceFixée au 31.03. de chaque année, à compter du 31.12.94 (l'exercice social aura une durée de 15 mois jusqu'au 31.03.95) à compter du 18.11.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt d'actes : Cession de parts sociales acte en date dès 17.05.Et 26.05.94, cession de parts sociales acte en date des 30.04 Et 24.05.94, inscription faite le 07/07/94 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 200 000.00 FRF nouveau montant : 30 489.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).