Entreprise : SCI LES HAUTS DE LA MONTAGNETTE - SIREN 393 465 380
Identité
(Entreprise radiée le 11/09/2024)
Dénomination
SCI LES HAUTS DE LA MONTAGNETTE
SIREN (siège)
393 465 380
Date d'immatriculation au RNE
22/12/1993
Date de fin de la personne morale
21/12/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA FISSARDE 13570 BARBENTANE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GINARD ERIC , CLAUDE , FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Barbentane
Nom, Prénom(s)
GINARD DENIS , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Saint-Feliu d'Avall
Nom, Prénom(s)
GINARD MYRIAM , ANTOINETTE , CLAUDINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Le Soler
Nom, Prénom(s)
GINARD JEAN-MICHEL , PAUL , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
GINARD MICHEL , ANTOINE , ARHTUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Saint-Feliu d'Avall
Nom, Prénom(s)
BASSAN HELENE , ANTOINETTE
Nom d'usage
GINARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Le Soler
Dénomination
INDIVISION FRANCIS CONSTANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/1993
Siret
39346538000011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en valeur, administration, exploitation et location de tous immeubles & biens immobiliers, acquisition & édification de tous immeubles & biens immobiliers
Adresse
CHE DE LA FISSARDE
13570 , BARBENTANE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8571
Date d'ajout
11/09/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8776
Date d'ajout
04/10/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/10/2022
Description
Dissolution à compter du 30/09/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/09/2022, liquidateurs : GINARD Jean-Michel, Paul, Antoine, GINARD Myriam, Antoinette, Claudine, siège de la liquidation : 19 Route de la Gare 13570 Barbentane, parution de la publicité légale : Semaine Provence paru le 05/10/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INDIVISION FRANCIS CONSTANT composée de : - Mme CONSTANT Sandrine Michèle, née le 30/07/1974 à Grenoble (38), de nationalité française, demeurant 44 rue des Gourgues 31115 Fenouillet - Mme CONSTANT Magalie Joëlle, née le 19/04/1978 à Grenoble (38), de nationalité française, demeurant 5 chemin de Begou 31150 Lespinasse
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).