Entreprise : AUSTRALE SA - SIREN 393 460 738
Identité
Dénomination
AUSTRALE SA
SIREN (siège)
393 460 738
Date d'immatriculation au RNE
27/09/1995
Date de fin de la personne morale
26/09/2092
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
42684 EUR
Adresse du siège
CHE DE CAMBUISSON 84740 VELLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOSTELLERIE LA GRANGETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC-BRUDE JEAN , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
VELLERON
Nom, Prénom(s)
SPIRE-FRANCOIS CHANTAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Nom, Prénom(s)
JACOB JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
LE PECQ
Nom, Prénom(s)
CAZAUX PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
LORIENT
Nom, Prénom(s)
ABERGEL ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/12/1994
Siret
39346073800023
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestation de services, études commerciales, missions d'assistance, conseils sous toutes ses formes.
Adresse
CHE Hostellerie la Grangette, chemin de Cambuisson
84740 , Velleron - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOSTELLERIE LA GRANGETTE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/1993
Siret
39346073800015
Code APE
741G
Adresse
6 BD DE L ORANGERIE
95160 , MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11047
Date d'ajout
07/07/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 07/07/2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms Date d'effet : 07/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2901
Date d'ajout
06/03/2015
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance Présidentielle du 05/03/2015, SORBIER Jacques est nommé(e) comme juge commissaire suppléant. Date d'effet : 05/03/2015
Numéro d'observation
13786
Date d'ajout
15/11/2013
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du 13/11/2013, le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désigne comme liquidateur Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon date de cessation des paiements : Date d'effet : 13/11/2013
Numéro d'observation
12050
Date d'ajout
08/10/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde Suivant jugement en date du 02/10/2013, le Tribunal de Commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouvre une période d'observation pour 6 mois et a désigné: Juge commissaire...........: STAIANO Guy Juge commissaire suppléant: KAMDEM Isaac Mandataire judiciaire : Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Administrateur judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET prise en la personne de Me BERTHOLET 121, rue Jean Dausset BP 41250 84911 AVIGNON CEDEX 9 avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion A compter du 02/10/2013 Date d'effet : 02/10/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).