Entreprise : SCI BOSC - SIREN 393 344 031
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2024)
Dénomination
SCI BOSC
SIREN (siège)
393 344 031
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
Saint-Pierre d'Issis 12360 CAMARES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT PIERRE D'ISSIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSC FRANCOIS , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Paris 03
Nom, Prénom(s)
BOSC BERNARD , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Gissac
Nom, Prénom(s)
BOSC PIERRE , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Camarès
Nom, Prénom(s)
BOSC GILBERT , FRANCIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Camarès
Nom, Prénom(s)
FUCHS ANNE-MARIE
Nom d'usage
BOSC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
Camarès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/12/1993
Siret
39334403100017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété et la gestion de tous immeubles bâtis ou non et notamment d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Gissac 12 lieu dit "st-Etienne"
Adresse
Saint-Pierre d'Issis
12360 , CAMARES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT PIERRE D'ISSIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
886
Date d'ajout
30/01/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/2024
Description
Dissolution à compter du 31/05/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/11/2023, siège de la liquidation : Saint-Pierre d'Issis 12360 Camarès, parution de la publicité légale : L'Agathois paru le 16/02/2024
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Saint-Affrique A été rattaché au tribunal de commerce de Millau par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).