Entreprise : DEMARAIS - SIREN 393 334 008
Identité
Dénomination
DEMARAIS
SIREN (siège)
393 334 008
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1993
Date de fin de la personne morale
28/12/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
6 RUE BALZAC 41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGANDER INGA
Nom d'usage
MASSON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
CLAMART
Nom, Prénom(s)
MASSON PIERRE , JEAN , BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
CLAMART
Nom, Prénom(s)
CROSNIER FREDERIC , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
SAINT CYR SUR LOIRE
Nom, Prénom(s)
BILLON JEAN , YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LES SABLES D OLONNE
Nom, Prénom(s)
DE TRUCHIS PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BLOIS
Nom, Prénom(s)
CHARRIER OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LES SABLES D OLONNE
Dénomination
GESCOMEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CHAMPS SUR MARNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
39333400800017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Participations financières, fourniture de prestations de services aux entreprises
Adresse
6 RUE rue Honoré de Balzac
41800 , Montoire sur-le-Loir - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5724
Date d'ajout
12/10/2018
Description
En date du 05/10/2018, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5725
Date d'ajout
12/10/2018
Description
Radiation du RCS le 12/10/2018 avec effet au 05/10/2018
Numéro d'observation
2830
Date d'ajout
08/06/2010
Description
En date du 31/05/2010, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite dactivité, au cours du redressement judiciaire, de DEMARAIS (SACA), a désigné : Liquidateur : Maître Hubert LAVALLART - 12, place Jean-Jaurès - 41000 BLOIS
Numéro d'observation
2485
Date d'ajout
20/05/2010
Description
Par jugement du 28/04/2010, le Tribunal de Commerce de BLOIS a arrêté le plan de cession de la SACA DEMARAIS au profit de la SAS ALTIA STAMPING,
Numéro d'observation
386
Date d'ajout
25/01/2010
Description
En date du 15/01/2010, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvelement de la période dobservation de DEMARAIS (SACA) jusquau 16/07/2010
Numéro d'observation
4958
Date d'ajout
25/09/2009
Description
En date du 25/09/2009, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvelement de la période dobservation de DEMARAIS (SACA) jusquau 15/01/2010
Numéro d'observation
3730
Date d'ajout
28/07/2009
Description
En date du 24/07/2009, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé louverture dune procédure de redressement judiciaire contre DEMARAIS (SACA), et a désigné : Juge-Commissaire : D. GIRAULT, Juge-Commissaire Suppléant : J.P. GYSELINCK, Administrateur Judiciaire : MAITRE FRANCK MICHEL - 6 BIS, RUE DE LA BARRE - 37000 TOURS, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, Mandataire Judiciaire : MAITRE LAVALLART - 12, PL. JEAN JAURES - 41000 BLOIS, A ouvert une période dobservation pour une durée de 2 mois et a fixé au 30/06/2009 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
1102
Date d'ajout
28/02/2008
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 14/12/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).