Entreprise : SCI MEGAN - SIREN 393 313 168
Identité
(Entreprise radiée le 02/08/2017)
Dénomination
SCI MEGAN
SIREN (siège)
393 313 168
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2010
Date de fin de la personne morale
02/03/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
116 ALL DES FERRAGES 13760 SAINT-CANNAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIARDET JEAN-PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Saint-Cannat
Nom, Prénom(s)
LIARDET JOCELYNE
Nom d'usage
RACLOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Saint-Cannat
Nom, Prénom(s)
LIARDET DIDIER , JEAN-BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Draguignan
Nom, Prénom(s)
LIARDET OLIVIER , ALAIN , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LIARDET JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Saint-Cannat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/1993
Siret
39331316800014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
PUYRICARD
13540 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 7 ESPACE CELESTIN COQ
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
39331316800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
116 ALL 116 allée des Ferrages
13760 , Saint-Cannat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5026
Date d'ajout
02/08/2017
Description
Radiation du RCS le 02/08/2017 avec effet au 30/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4866
Date d'ajout
26/07/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2017 Liquidateur : RACLOT Jocelyne Le siège de la liquidation est fixé à : 116 allée des Ferrages 13760 Saint-Cannat Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Publications en date du 07/07/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société transfère son siège social du Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence ou elle avait débuté son activité le 15/11/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).