Entreprise : SCI PASTEUR IMMOBILIER - SIREN 393 299 151
Identité
Dénomination
SCI PASTEUR IMMOBILIER
SIREN (siège)
393 299 151
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1993
Début d’activité
04/11/1993
Date de fin de la personne morale
26/12/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
373 LE PLANES 26130 SAINT-RESTITUT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONNEVILLE BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Saint-Restitut
Nom, Prénom(s)
KRIESCH SYLVIANE , ANNE , MARIE
Nom d'usage
GONNEVILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Saint-Restitut
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/1993
Siret
39329915100026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial.
Autres Activités
Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial.
Adresse
373 LE PLANES
26130 , SAINT-RESTITUT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/1993
Siret
39329915100018
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
26 AV LOUIS PASTEUR
84500 , BOLLENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4244
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans par suite du transfert du siege social 26 Boulevard Pasteur 84500 BOLLENE au 373 Le Planes 26130 SAINT-RESTITUT à compter du 28/12/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans le 11/02/2022 sous le numéro A2022/001435)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25495
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 900 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 137 204.12 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).