Entreprise : PRISCILLA INVESTISSEMENTS - SIREN 393 230 099
Identité
(Entreprise radiée le 26/02/2018)
Dénomination
PRISCILLA INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
393 230 099
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1996
Date de fin de la personne morale
21/04/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
9 RUE HENRI DUCY 27000 EVREUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 981
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIESBECQ JEAN-MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Martin-d'Ecublei
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/12/1993
Siret
39323009900029
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de biens immobiliers et immobiliers
Adresse
9 RUE 9 Rue Henry Ducy BP 981
27000 , Evreux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 981
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/1993
Siret
39323009900011
Code APE
713G
Adresse
38 RUE DE BERRI
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49551
Date d'ajout
26/02/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 08/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18079
Date d'ajout
11/02/2014
Description
Dissolution à compter du 31/12/2013 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2013 siège de la liquidation Au siège parution de la publicité légale le démocrate du 05/02/2014
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/04/1996
Description
Historique des observations depuis le 22/04/1996 : JOURNAL PUBLICATEUR : EURE INTER Dépot de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS - RCS 93B15504 Publication : JOURNAL LES ANNONCES DE LA SEINE du 9.12.1993 Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 29.12.1995 Radiation à l'ancien Siege
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/06/1995
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/06/1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).