Entreprise : AGENCE FRANCOIS ENDELMONT J-CLAUDE - SIREN 393 201 215
Identité
Dénomination
AGENCE FRANCOIS ENDELMONT J-CLAUDE
SIREN (siège)
393 201 215
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1993
Date de fin de la personne morale
02/12/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45.73 EUR
Adresse du siège
29 RUE LALLOUETTE 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS ENDELMOND JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Remire-Montjoly
Nom, Prénom(s)
DEMBA PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Cayenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/10/1993
Siret
39320121500018
Nom commercial
AGENCE FRANCOIS ENDELMOND JEAN CLAUDE
Code APE
634C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
COMMISSIONNAIRE EN DOUANE-TRANSIT
Adresse
29 RUE 29 rue Lalouette
97300 , Cayenne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
940192
Date d'ajout
24/09/1997
Description
Changement de juge-commissaire LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE AYANT LES ATTRIBUTIONS COM- MERCIALES EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1997, MET FIN AUX FONCTIONS DE MME JOCELYNE RUBANTEL JUGE COMMISSAIRE, ET NOMME EN SES LIEU ET PLACE MR GUY JEAN.
Numéro d'observation
940192
Date d'ajout
27/09/1995
Description
Changement de juge-commissaire LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE AYANT LES ATTRIBUTIONS COM- MERCIALES EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1993, DESIGNE MONSIEUR TESSIER FLOHIC ALAIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MME MULLER ANDREE.
Numéro d'observation
940192
Date d'ajout
26/10/1994
Description
Liquidation judiciaire LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE, TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE, EN DATE DU 26/10/94 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE "L'AGENCE FRANCOIS ENDELMOND JEAN- CLAUDE". RECONDUIT MR TESSIER-FLOHIC EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, NOMME COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR ME BES MICHEL - 16, AVE MONNERVILLE 97300 CAYENNE AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. DONT MENTION. LE GREFFIER.
Numéro d'observation
940192
Date d'ajout
28/09/1994
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE, TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE, EN DATE DU 28/09/94 ORDONNE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE "L'AGENCE FRANCOIS ENDELMOND JEAN-CLAUDE". CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET EN FIXE PROVISOIREMENT LA DATE AU 01/09/94 DESIGNE MR TESSIER-FLOHIC EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, DESIGNE M. DORCY JEAN-YVES - 62, RUE LIEUTENANT GOINET 97300 CAYENNE - EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, ET EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ME BES MICHEL - 16, AVE MONNERVILLE - 97300 CAYENNE AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. DONT MENTION. LE GREFFIER.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45.73 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).