Entreprise : COMPAGNIE AERIENNE ST MARTINOISE - SIREN 393 068 267
Identité
Dénomination
COMPAGNIE AERIENNE ST MARTINOISE
Sigle
CASM
SIREN (siège)
393 068 267
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1993
Date de fin de la personne morale
25/10/2092
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
625040.97 EUR
Adresse du siège
AEROPORT GRAND CASE 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FISCHER JEAN-PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
FLAHAULT JEROME , CLAUDE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Luxembourg
Nom, Prénom(s)
SCHUTZ DANIEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Saint Nom la Breteche (yvelines)
Dénomination
DECORPS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/09/1993
Siret
39306826700011
Nom commercial
ISLAND AIR
Code APE
621Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES, ENTRETIEN, REPARATION ET EXPLOITATION DE TOUS LES TYPES D'AERONEFS, PRESTATIONS DE SERVICES EN MATIERE FINANCIERE, ADMINISTRATIVE ET DE GESTION, TOUTES OPERATIONS DE FORMATION DE NEGOCE SE RAPPORTANT A L'AVIATION, LE TRANSPORT PAR TOUT AUTRE MOYEN, DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES.
Adresse
AEROPORT DE GRAND CASE
97150 , Saint-Martin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2021
Date d'ajout
08/11/1994
Description
CHANGEMENT DU CONSEIL DE DIRECTOIRE EN CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION DE M. DANIEL SCHUTZ, AUX FONCTIONS DE P.D.G " DE M. JEAN/PAUL FISCHER, AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 14.04.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
163
Date d'ajout
31/01/1994
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL : 2.000.000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL 4.100.000 FRANCS A COMPTER DU 25.09.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU T.M.C DE BASSE-TERRE EN DATE DU 18.01.95 ; PRONONCE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE ; DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS : 23.12.94 ; JUGE COMMISSAIRE : MR PENCHARD ; LIQUIDATEUR : MAITRE RAVISE-BES DEMEURANT "LA DIGUE BAS DU FORT" 97190 GOSIER LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 625 040.97 EURPAR JUGEMENT EN DATE DU 22.09.2004, LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE, PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATIONS DE LA SARL CASM 2 POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).