Entreprise : PEMACO - SIREN 392 986 535
Identité
Dénomination
PEMACO
SIREN (siège)
392 986 535
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1993
Début d’activité
01/10/1993
Date de fin de la personne morale
17/11/2092
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Création et exploitation de matériels de matériel de publicité, exploitation de la publicité et de tous supports de publicité, sans aucune restriction ni réserve.
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
14000 EUR
Adresse du siège
76 BD DU 11 NOVEMBRE 1918 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBIER JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MENUT PIERRE , JOEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Dénomination
MB ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39298653500020
Enseigne
DAY ON MARS
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création et exploitation de matériels de matériel de publicité, exploitation de la publicité et de tous supports de publicité, sans aucune restriction ni réserve.
Adresse
76 BD DU 11 NOVEMBRE 1918
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39298653500012
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
20 RUE D'ESSLING
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/057455
Date d'ajout
04/07/2024
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/07/2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/057375
Date d'ajout
04/07/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/07/2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/047567
Date d'ajout
14/06/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14/06/2021 prononçant l'arrêt du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l'europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon
Numéro d'observation
F21/036805
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/05/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et prononçant la résolution du plan de sauvegarde. Juge commissaire : Madame MAURIN Delphine, Juge commissaire suppléant : Madame ROUX Monique, Mandataire Judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l'europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINE ou Maître Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 27/04/2021.
Numéro d'observation
F19/073521
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F19/073301
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F19/000954
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de mandataire judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F18/026718
Date d'ajout
31/05/2018
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : day on mars 76 Boulevard du 11 Novembre 1918 69100 VILLEURBANNE, 378 260 954 RCS GTC Lyon, société apporteuse, réalisation de l'opération le 28/03/2018, avec date d'effet rétroactif au 01/10/2017.
Numéro d'observation
F17/027937
Date d'ajout
20/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/06/2017 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON
Numéro d'observation
F16/059854
Date d'ajout
27/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/12/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 30/06/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/034398
Date d'ajout
30/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/06/2016 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur PLANA Patrick, Juge commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).