Entreprise : SCI LAUGA - SIREN 392 875 928
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2022)
Dénomination
SCI LAUGA
SIREN (siège)
392 875 928
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1993
Date de fin de la personne morale
01/11/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
16 RUE ARAGO 92800 PUTEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCELON JEAN-CLAUDE MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
LAUNAY BERNARD YVES MARIE LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/11/1993
Siret
39287592800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, gestion et mise en valeur par construction, location ou autrement d'imm bâtis ou non bâtis
Adresse
16 RUE 16 Rue ARAGO
92800 , Puteaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
101764
Date d'ajout
08/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 08/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70455
Date d'ajout
08/07/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
12238
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).