Entreprise : SCA DE LA VANELLE - SIREN 392 690 905
Identité
Dénomination
SCA DE LA VANELLE
SIREN (siège)
392 690 905
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2002
Début d’activité
21/03/1972
Date de fin de la personne morale
14/10/2032
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
La propriété et l'exploitation par tous moyens directs ou indirects de tous immeubles à destination agricole.
Code APE
0112Z - Culture du riz
Qualité
Actif agricole
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
MAS DES BRUNS 13460 LES STES MARIES DE LA MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAND MARCEL , JEAN-MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
GALLARGUES LE MONTUEUX
Nom, Prénom(s)
GRAND JOANN , NATHALIE , AGNES
Nom d'usage
GROMNICKI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Gallargues-le-Montueux
Nom, Prénom(s)
GRAND SARAH , MILDRED , JEANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Gallargues-le-Montueux
Nom, Prénom(s)
GRAND MAGALI , SOPHIE
Nom d'usage
DEMIERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Nom, Prénom(s)
GRAND JULIA , AUGUSTA , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Mouriès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/03/1972
Siret
39269090500014
Code APE
0112Z - Culture du riz
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
La propriété et l'exploitation par tous moyens directs ou indirects de tous immeubles à destination agricole.
Autres Activités
Culture du riz,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
MAS DES BRUNS
13460 , LES STES MARIES DE LA MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS DES BRUNS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/12/1996
Siret
39269090500022
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
30660 , GALLARGUES-LE-MONTUEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4287
Date d'ajout
20/09/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/05/2011 : Partant : GRAND Jean-Marc Marcel Gustave, Gérant associé Nouveau : GRAND Lyliane Laure, Associé Société Civile Nouveau : GRAND Julia Augusta Marie, Associé Société Civile Nouveau : GRAND Sarah Mildred Jeanne, Associé Société Civile Nouveau : GROMNICKI Joann Nathalie Agnès, Associé Société Civile Nouveau : DEMIERE Magali Sophie, Associé Société Civile Modifié : GRAND Marcel, co-gérant, devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DUREE DE LA SOCIETE : INITIALEMENT DE 20 ANS A COMPTER DU 21/03/1972 PUIS PROROGEE, A COMPTER DU 21/03/1992 POUR UNE DUREE DE 40 ANS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).