Entreprise : FONTANES - SIREN 392 645 602
Identité
Dénomination
FONTANES
SIREN (siège)
392 645 602
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1993
Début d’activité
01/10/1993
Date de fin de la personne morale
20/10/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriete, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, et generalement, toutes operations se rattachant, directement ou indirectement a l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractere civil de l'activite sociale.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
ZA DE DESTIVAL 30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALMELLE ROBERT , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Berrias-et-Casteljau
Nom, Prénom(s)
CAMBON BERNARD , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Valgalgues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39264560200013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriete, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, et generalement, toutes operations se rattachant, directement ou indirectement a l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractere civil de l'activite sociale.
Autres Activités
L'acquisition, la propriete, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, et generalement, toutes operations se rattachant, directement ou indirectement a l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractere civil de l'activite sociale.
Adresse
ZA DE DESTIVAL
30520 , SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/008438
Date d'ajout
01/03/2022
Description
Mise à jour relative aux associés de société civile : CAMBON Bernard Pierre nom d'usage : CAMBON Bernard devient Associé BALMELLE Robert Jean nom d'usage : BALMELLE Robert devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Numéro d'observation
F08/002127
Date d'ajout
08/09/2008
Description
Réduction du capital Réduction de capital à compter du 01/07/2008 Ancien : 76224,51 EUR Nouveau : 10000 EUR pv d'assemblée du 01.07.2008. publicité : le réveil du midi des 11 au 17 juillet 2008. date d'effet : 01/07/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).