Entreprise : LES SEQUOIAS - SIREN 392 604 963
Identité
Dénomination
LES SEQUOIAS
SIREN (siège)
392 604 963
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1993
Date de fin de la personne morale
21/10/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Capital social
688500 EUR
Adresse du siège
10 B RUE DE LA PLAINE 88190 GOLBEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOURNIER JACQUES , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Uxegney
Nom, Prénom(s)
DESOCHE PIERRE , RENE , ABEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Bougnon
Nom, Prénom(s)
DEMANGE FABIEN , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
La Forge
Nom, Prénom(s)
BONVIN GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Golbey
Nom, Prénom(s)
MOREL GERARD , ALFRED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Dompaire
Nom, Prénom(s)
TOURNIER YVES , ALPHONSE , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Villersexel
Nom, Prénom(s)
ALEXANDRE MICHEL , ANDRE , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Epinal
Nom, Prénom(s)
JOLY VALERIE , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
CLERGET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Sommerviller
Nom, Prénom(s)
VIENNOT JEAN-CLAUDE , ROGER , DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Claudon
Nom, Prénom(s)
CANO JOSELINE , MARIE , JOSE
Nom d'usage
BONVIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Golbey
Nom, Prénom(s)
MAIGRAT PIERRE , MARIE , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
La Montagne
Nom, Prénom(s)
JOLY GILBERT , JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Golbey
Nom, Prénom(s)
DOMAIN BENOIT , FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Vittel
Nom, Prénom(s)
BONVIN ALINE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
HOLLARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Golbey
Dénomination
C G
Qualité
Autre
Commune de résidence
Golbey
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER LES SAULES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Golbey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/11/2014
Siret
39260496300026
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Constitution amélioration équipement conservation ou gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers
Adresse
10 B RUE 10B rue de la Plaine
88190 , Golbey - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/1993
Siret
39260496300018
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Activité principale
Sylviculture et autres activités forestières
Adresse
8 RUE D EPINAL
88190 , GOLBEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR BONVIN GERARD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateurs : BONVIN Gerard, HOLLARD né(e) BONVIN Aline Marie-Thérèse, siège de la liquidation : 10B Rue de la Plaine 88190 Golbey, parution de la publicité légale : L'Abeille paru le 01/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3801
Date d'ajout
06/04/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).