Entreprise : VAYLAC PEUCH - SIREN 392 477 857
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2020)
Dénomination
VAYLAC PEUCH
SIREN (siège)
392 477 857
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1993
Date de fin de la personne morale
27/09/2092
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
30 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAYLAC ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Lanzac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39247785700016
Code APE
513J
Adresse
5 RUE HIPPOLYTE PINSON
94340 , JOINVILLE-LE-PONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39247785700024
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Marchand de vins gros demi-gros et détail articlés de cave et toute alimentation non réglementée import export
Adresse
30 RUE 30 Rue DE LA VARENNE
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40951
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 18/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Jsa
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40951
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
10127
Date d'ajout
01/04/2020
Description
Le tribunal de commerce de Creteil a prononcé en date du 01/04/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2020J00199 date de cessation des paiements le 01/10/2019 et a désigné liquidateur SELARL Jsa 42 ter Avenue Rabelais 94107 Saint-Maur-des-Fossés . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
28566
Date d'ajout
23/02/2006
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 03/02/2006
Numéro d'observation
4413
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).