Entreprise : SARL BIARTEL - SIREN 392 453 288
Identité
Dénomination
SARL BIARTEL
SIREN (siège)
392 453 288
Date d'immatriculation au RNE
27/09/1993
Début d’activité
01/08/1994
Date de fin de la personne morale
26/09/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
LOCATION, EXPLOITATION D'ACTIVITES HOTELIERES, PARA HOTELIERES LOCATION EN MEUBLES ET AUTRES
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE D'ESQUAY-SUR-SEULLES 14400 SAINT-VIGOR-LE-GRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIARD STEPHANE , JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Caen
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
39245328800020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LOCATION, EXPLOITATION D'ACTIVITES HOTELIERES, PARA HOTELIERES LOCATION EN MEUBLES ET AUTRES
Autres Activités
LOCATION, EXPLOITATION D'ACTIVITES HOTELIERES, PARA HOTELIERES LOCATION EN MEUBLES ET AUTRES
Adresse
RUE DE LA GRACE DE DIEU
14610 , EPRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/09/1993
Siret
39245328800012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
RTE D'ESQUAY-SUR-SEULLES
14400 , SAINT-VIGOR-LE-GRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11306
Date d'ajout
29/06/2022
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 23/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2306
Date d'ajout
27/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2008 : Partant : BIARD Annette, Gérant(e) Nouveau : BIARD Stéphane Jean-Christophe, Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
974
Date d'ajout
04/12/1995
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 27/10/95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 Mai 2001 : - Ancien montant : 50 000.00 FRF - Nouveau montant : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).