Entreprise : SCI LA VERDURE - SIREN 392 443 404
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2021)
Dénomination
SCI LA VERDURE
SIREN (siège)
392 443 404
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1993
Date de fin de la personne morale
27/09/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
2 BD JOHN FITZGERALD KENNEDY 66100 PERPIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TANGUY YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Cabestany
Nom, Prénom(s)
MAILLACH HELENE
Nom d'usage
TANGUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Alénya
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39244340400018
Code APE
702A
Adresse
12 RUE CLAUDE BERNARD
66000 , PERPIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/2001
Siret
39244340400026
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
2 BD JOHN FITZGERALD KENNEDY
66100 , PERPIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/003999
Date d'ajout
02/03/2021
Description
Radiation en date du 02/03/2021 - Clôture des opérations de liquidation 31/01/2021 (Assemblée générale en date du 31/01/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/002969
Date d'ajout
16/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/01/2021
Numéro d'observation
F21/002969
Date d'ajout
16/02/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/01/2021 - Siège de la liquidation : 33 Rue des Vignes 66200 ALENYA - Publicité dans un journal d'annonces légales : Parjal du 06/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/09/1993
Description
Historique des observations RCS : Mention du 07/12/2001 : changement de siège social ancien siège: 12 rue Claude Bernard , PERPIGNAN 66000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).