Entreprise : FAMILLE - SIREN 392 428 264
Identité
Dénomination
FAMILLE
SIREN (siège)
392 428 264
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1993
Début d’activité
01/10/1993
Date de fin de la personne morale
16/09/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de tous immeubles situés dans le département du siège dela société, l'administration, l'exploitation par bail, la location ou au trement.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
169 CHE DU MURIER 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIFA LYDIA
Nom d'usage
DHIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Moirans
Nom, Prénom(s)
DHIEN RENAUD , SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Moirans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39242826400023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles situés dans le département du siège dela société, l'administration, l'exploitation par bail, la location ou au trement.
Autres Activités
L'acquisition de tous immeubles situés dans le département du siège dela société, l'administration, l'exploitation par bail, la location ou au trement.
Adresse
169 CHE DU MURIER
38430 , SAINT-JEAN-DE-MOIRANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39242826400015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LA TIVOLLIERE
38500 , COUBLEVIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007018
Date d'ajout
04/03/2021
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du La Tivollière 38500 COUBLEVIE au 169 Chemin du Mûrier 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS à compter du 24/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe de Grenoble le 14.09.1993. LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 17.09.1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).