Entreprise : CASINO D'AX LES THERMES - SIREN 392 415 576
Identité
Dénomination
CASINO D'AX LES THERMES
SIREN (siège)
392 415 576
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1993
Début d’activité
27/04/1996
Date de fin de la personne morale
16/09/2043
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/1993
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un casino, organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration, brasseries, bars, animations, spectacles
Code APE
9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent
Capital social
37500 EUR
Adresse du siège
PRO Casino 09110 Ax-les-Thermes FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Promenade Paul Salette
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUVET FLORENCE , CATHERINE
Nom d'usage
WISNIEWSKI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Lachassagne
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LABOURDIQUE Mickaël
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Foix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/04/1996
Siret
39241557600017
Enseigne
JOACASINO
Code APE
9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Casino jeux, bar restaurant.
Autres Activités
Casino jeux, bar restaurant.
Adresse
PRO Casino
09110 , Ax-les-Thermes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Promenade Paul Salette
Données complétées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/05/2009
Description
Historique des observations / dossier RCS : Mention du 11/05/2009 Changement de Président et Directeur Général A compter du : 29/01/2009 Ancien Président : Mr NOELL Jean-Michel Ancien Directeur Général : Mr BRUYERE Michel
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/09/1993
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE LA SOCIETE SE CONSTITUE SANS ACTIVITE COMMERCIALE A COMPTER DU 01/02/94 : NOMINATION DE MR JORDA MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 01/04/94 A COMPTER DU 20/06/94 : NOMINATION DE MME MERLE DES ILES MARIE-LOUISE EPSE JORDA EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 29/07/1994 A COMPTER DU 15/06/94 : NOMINATION DE MR JORDA MICHEL EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 29/07/94 A COMPTER DU 01/02/95, NOMINATION DE MME BORDES MARGUERITE ET DE MR BECQ CLAUDE EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS. ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 24/03/95 A COMPTER DU 01/11/95, MR JORDA MICHEL EST REMPLACE PAR MR NOELL JEAN MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL ; MME JORDA LOUISE EST REMPLACE PAR MME NOELL GENEVIEVE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 19/01/95 A COMPTER DU 12/03/97, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 250 000 F A 2 183 000 F PUIS REDUCTION DE 1 933 000 F, LE CAPITAL EST AMENE A 250 000 F INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 11/07/97 A COMPTER DU 27/04/96, MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE PAR CREATION DU FONDS A COMPTER DU 20/05/97, MR FLORENSA CLAUDE (PDG) ET MR BECQ CLAUDE (ADMINISTRATEUR) SONT REMPLACES PAR MME FLORENSA EMMANUELLE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET PDG INSERTION : LA DEPECHE DU MIDI DU 12/09/97 A COMPTER DU 04/09/97, MR SERRA JACQUES EST REMPLACE PAR LA SOCIETE CESPA EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 10/10/97 A COMPTER DU 30/06/98, NOMINATION DE LA SOCIETE MOTIFLOR EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 25/09/98 A COMPTER DU 10/06/99, MELLE FLORENSA EMMANUELLE EST REMPLACEE PAR MR COLTIER BERTRAND EN QUALITE DE PDG ET D'ADMINISTRATEUR ; INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 02/07/99 A COMPTER DU 02/11/99, MRS GINOUX PIERRE, FLORENSA CLAUDE ET VIAL JACQUES SONT REMPLACES PAR MRS CADAUGAGE GRATIEN, LEONARD MARC ET JOURDAIN LAURENT EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 24/12/99 Mention du 03/08/2000 : A COMPTER DU 13/01/2000, AUGMENTATION DU CAPITAL DE 1 600 000 F PUIS REDUCTION DE 1 600 000 F, PAR APUREMENT DES PERTES INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 28/04/2000 Mention du 04/08/2000 : CHANGEMENT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL A compter du : 25/01/2000 Ancien PDG : MR COLTIER BERTRAND NOUVEAU PDG : MR LEONARD MARC Annonce légale : la dépèche du Midi 08/06/2000 Mention du 14/09/2000 : MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A compter du : 27/04/2000 ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR LACAILLE ROBERT NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR GUZMAN EMMANUEL ANCIEN C.A.C. SUPPLEANT : SOCIETE SECA NOUVEAU C.A.C. SUPPLEANT : STE COOPERS LYBRAND Annonce légale : Croix du Midi 08/09/2000 Mention du 09/05/2001 : MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A compter du : 23/01/2001 ANCIENS ADMINISTRATEURS : MRS COLTIER BERTRAND LEONARD MARC NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MRS ALBERO BRUNO TALAMON GREGOIRE ANCIEN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL : MR LEONARD MARC NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL: MR GUZMAN EMMANUEL ANCIEN REPRESENTANT PERMANENT STE MOLIFLOR: MR NOEL Daniel NOUVEAU REPRESENTANT: MR COLTIER BERTRAND Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE 13/04/2001 Mention du 13/02/2002 : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : A compter du : 15/12/2001 ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR CADAUGADE GRATIEN NOUVEAU ADMINISTRATEUR : MME DAL COLLETTO PATRICIA Annonce légale : CROIX DU MIDI DU 03/01/2002 Mention du 10/05/2002 : A compter du 25/02/2002 : NOMINATION DE MR LEONARD Marc en qualité d'administrateur en remplacement de Mme NAYROU Marguerite épouse BORDES. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL Ancien : 38.112,25 euros A compter du 11/03/2002 : Mise en harmonie avec la loi du 15/05/2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).