Entreprise : SCI QUENIART - SIREN 392 406 021
Identité
Dénomination
SCI QUENIART
SIREN (siège)
392 406 021
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2009
Début d’activité
22/12/2008
Date de fin de la personne morale
19/02/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition administration exploitation location gestion par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets connexes pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
19818.37 EUR
Adresse du siège
LA CROIX LYONNAIS 14290 ORBEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOLLO SANDRINE , MIREILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Orbec
Nom, Prénom(s)
QUENIART ELOISE , VALERIE , MARIE-FRANCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Mainbressy
Nom, Prénom(s)
QUENIART MARION , FRANCOISE , MADELEINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Fillièvres
Nom, Prénom(s)
QUENIART JEAN , LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Orbec
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/2008
Siret
39240602100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration exploitation location gestion par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets connexes pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Autres Activités
Acquisition administration exploitation location gestion par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets connexes pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Adresse
LA CROIX LYONNAIS
14290 , ORBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
39240602100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
18 RUE DU PONT MOREAU
62136 , RICHEBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
617
Date d'ajout
20/02/2009
Description
Transfert du siège social de RICHEBOURG 18 Rue du Pont Moreau (TC BETHUNE) à ORBEC La Croix Lyonnais sans maintien d'une activité dans l'ancien ressort. Mise à jour des associés : QUENIART Jean Luc, QUENIART Eloïse, QUENIART Marion, DOLLO Sandrine.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes de constitution au greffe de BETHUNE le 21.09.1993 n°A1512 La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du Décret n°2001-474 du 30 Mai 2001 : ancien montant : 130 000.00 FRF nouveau montant : 19 818.37 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).