Entreprise : SCI VALIMMO - SIREN 392 361 077
Identité
Dénomination
SCI VALIMMO
SIREN (siège)
392 361 077
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1993
Début d’activité
25/08/1993
Date de fin de la personne morale
14/11/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et gestion d'immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
3 AV DE LA GARE 48130 PEYRE EN AUBRAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Aumont Aubrac
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TARDIEU NICOLE-PAULETTE
Nom d'usage
VALENTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Peyre en Aubrac
Nom, Prénom(s)
VALENTIN LUDOVIC , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
VALENTIN GUILLAUME , LUDOVIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Peyre en Aubrac
Nom, Prénom(s)
VALENTIN JEROME , JEAN , FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Florac trois rivières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/08/1993
Siret
39236107700010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion d'immeubles
Autres Activités
Acquisition et gestion d'immeubles
Adresse
3 AV DE LA GARE
48130 , PEYRE EN AUBRAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Aumont Aubrac
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1453
Date d'ajout
31/10/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/10/2018 : Partant : VALENTIN Bernard Privat, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : VALENTIN Nicole-Paulette, Associée indéfiniment responsable devient Gérante Associée indéfiniment responsable Modification relative aux associés à compter du 26/04/2019 : Nouveau : VALENTIN Guillaume Ludovic, Associé indéfiniment responsable Nouveau : VALENTIN Ludovic Bernard, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
671
Date d'ajout
06/05/2018
Description
Modification relative aux associés à compter du 21/08/1993 : Nouveau : VALENTIN Nicole-Paulette, Associé indéfiniment responsable Nouveau : VALENTIN Jérôme, Jean, Frédéric, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : VALENTIN Bernard Privat, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).