Entreprise : 3S PHOTONICS - SIREN 392 305 652
Identité
(Entreprise radiée le 25/04/2022)
Dénomination
3S PHOTONICS
SIREN (siège)
392 305 652
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1994
Date de fin de la personne morale
16/06/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15323753.57 EUR
Adresse du siège
RTE DE VILLEJUST 91620 NOZAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD VILLARCEAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUCHER ISABELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
MARTIN DENIS , MARC , ROLAND , CASIMIR
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Dénomination
BECOUZE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2012
Siret
39230565200035
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, développement, fabrication et commercialisation de composants opto-électroniques
Adresse
4 RUE LOUIS DE BROGLIE
22300 , LANNION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE PERROS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1993
Siret
39230565200019
Code APE
741J
Adresse
12 RUE DE LA BAUME
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1994
Siret
39230565200027
Code APE
2611Z - Fabrication de composants électroniques
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Étude, développement, fabrication et commercialisation de composants Opto-electroniques
Adresse
RTE Route de Villejust
91620 , Nozay - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lieudit Villarceaux
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6552
Date d'ajout
25/04/2022
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com) consécutive au jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6552
Date d'ajout
25/04/2022
Description
Par jugement en date du 15/04/2022 le Tribunal de Commerce de EVRY a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
20946
Date d'ajout
15/04/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 15/04/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : La Selarl Mjc2a, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 15/04/2022
Numéro d'observation
20946
Date d'ajout
15/04/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
26/10/2015
Description
Mention pour ordre : Monsieur MARTIN Denis déclare démissionner de ses fonctions de Président à compter du 21/11/2014.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/02/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'EVRY, en date du 01/12/2014, désignons Me Florence TULIER-POLGE,Immeuble le Mazière, Rue René Cassin 91000 EVRY, en qualité de Mandataire Ad'hoc,avec pour mission d'exercer les droits propres de la SOCIETE 3S PHOTONICS.
Numéro d'observation
6826
Date d'ajout
24/10/2014
Description
Par jugement en date du 20/10/2014 le Tribunal de Commerce de EVRY a prononcé la Liquidation Judiciaire. A désigné en qualité de Liquidateur : SCP YVES COUDRAY-CHRISTOPHE ANCEL, en la personne de Me ANCEL, 9 Boulevard de l'Europe 91050 EVRY CX
Numéro d'observation
6742
Date d'ajout
23/10/2014
Description
Par jugement en date du 06/10/2014,le tribunal de Commerce de EVRY a arrêté le plan de cession
Numéro d'observation
50796
Date d'ajout
21/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 20/10/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2014J00523 désigne liquidateur La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , maintient administrateur, Me Florence Tulier-Polge rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 EVRY
Numéro d'observation
50654
Date d'ajout
13/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 06/10/2014 arrête le plan de cession au profit de : ADVANCE PHOTONICS INVESTMENTS LIMITED société de droit de HONG KONG (Chine) en cours de constitution et O-NET COMMUNICATIONS (Group) LIMITED situé à HONG KONG (Chine) et des sociétés ELIASE SARL (RCS ST BRIEUC 511 175 416) et ESIRA SAS (RCS ST BRIEUC 533 467 841) ayant leur siège à PLEUMEUR BODOU (22760)
Numéro d'observation
5438
Date d'ajout
14/08/2014
Description
Par jugement en date 21/07/2014 le Tribunal de Commerce de Evry a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire. A désigné en qualité de : Administrateur : Me TULIER-POLGE Florence, rue René Cassin Immeuble Le Mazière-4ème Etage 91000 EVRY; avec les pouvoirs d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise. Mandataire judiciaire : SCP Yves COUDRAY-Christophe ANCEL, en la personne de Me ANCEL, 9 Bouleverad de l'Europe 91050 EVRY Cédex. A fixé au 25/06/2014 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
49074
Date d'ajout
21/07/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 21/07/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00523 , date de cessation des paiements le 25/06/2014 désigne Administrateur Me Tulier-Polge Florence Rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 Évry avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 21/01/2015 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
31/05/2012
Description
Précision sur la date d'effet de la fusion avec la société MANLIGHT au 02/03/2012
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
03/04/2012
Description
Absorption de la société MANLIGHT, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle sise à Lannion (22300) - 4 rue Louis de Broglie - Rcs Saint Brieuc B 489 020 396
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
11/05/2007
Description
Apport partiel d'actifs à la société en cours d'immatriculation "Avanex OIF SAS" Rte de Villejust lieudit Villarceaux 91620 Nozay à compter du 16/04/2007
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
03/09/2003
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).