Entreprise : COOPERATIVE FRUITIERE DE FOUGEROLLES - SIREN 392 198 750
Identité
Dénomination
COOPERATIVE FRUITIERE DE FOUGEROLLES
SIREN (siège)
392 198 750
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1993
Début d’activité
23/06/1993
Date de fin de la personne morale
26/08/2092
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
COLLECTE, CONDITIONNEMENT, CONSERVATION, TRANSFORMATION ET ECOULEMENT DE LA PRODUCTION FRUITIERE.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
1326.31 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRET PHILIPPE , ROBERT , DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
LUXEUIL LES BAINS
Nom, Prénom(s)
DAVAL JACQUES , ALAIN , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
GALLAIRE PHILIPPE , RENE , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
GRANDJEAN PASCAL , YVES , GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
GUSTIN JEAN
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
LEMERCIER FRANCOIS , JEAN , MARCEL , DIT , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
PERNEY JEAN-MARIE , MARC , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
RAPENNE JEAN-PAUL , AMEDEE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
SIMON GERARD , MARIE , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
SIMONIN ROGER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1934
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
VILLEMIN PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
FOUGEROLLES
Dénomination
GAEC GALLAIRE FRERES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/06/1993
Siret
39219875000011
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COLLECTE, CONDITIONNEMENT, CONSERVATION, TRANSFORMATION ET ECOULEMENT DE LA PRODUCTION FRUITIERE.
Adresse
MAIRIE
70220 , FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Vesoul-Gray. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Vesoul-Gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 326.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).