Entreprise : SCI LES MOUROTS - SIREN 392 062 352
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2021)
Dénomination
SCI LES MOUROTS
SIREN (siège)
392 062 352
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1993
Date de fin de la personne morale
11/08/2068
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
RTE DE CHENEVREY 70150 MARNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRONDIN NATHALIE
Nom d'usage
GUYOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Marnay
Nom, Prénom(s)
GRONDIN BEATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Marnay
Nom, Prénom(s)
GRONDIN LAURENCE
Nom d'usage
BOUCHASSON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Marnay
Nom, Prénom(s)
GRONDIN SYLVIE
Nom d'usage
COMTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Is-sur-Tille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39206235200019
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens qui pourront être apportés à la société et de tous ceux dont elle pourrait devenir propriétaire dans la suite par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
70700 , Charcenne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHARCENNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/11/1997
Siret
39206235200027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE CHENEVREY
70150 , MARNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
188
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Radiation du RCS le 13/01/2021 avec effet au 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4525
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/10/2020 Liquidateur : GUYOT Nathalie Le siège de la liquidation est fixé à : route de Chenevrey - 70150 Marnay Journal d'annonces légales : LES AFFICHES HAUTE SAONE en date du 20/11/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).