Entreprise : SCI MILLOT - SIREN 392 050 282
Identité
(Entreprise radiée le 02/09/2020)
Dénomination
SCI MILLOT
SIREN (siège)
392 050 282
Date d'immatriculation au RNE
26/08/1993
Date de fin de la personne morale
25/08/2083
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
20 RUE PAUL DELOFFRE 59550 LANDRECIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLOT XAVIER , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Landrecies
Nom, Prénom(s)
CADART MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
MILLOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Landrecies
Nom, Prénom(s)
MILLOT JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Quesnoy-sur-Deûle
Nom, Prénom(s)
MILLOT CELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/07/1993
Siret
39205028200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion immobilière acquisition et gestion immobilière.
Adresse
20 RUE 20 rue Paul Deloffre
59550 , Landrecies - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
02/09/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 16-05-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
26/12/2019
Description
Dissolution à compter du 01-11-2019, Journal publicateur : La Gazette du Nord Pas de Calais DU : 20-12-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 9 000.00 FRF nouveau montant : 1 372 .04 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).