Entreprise : IHT - SIREN 392 014 122
Identité
Dénomination
IHT
SIREN (siège)
392 014 122
Date d'immatriculation au RNE
15/11/2000
Début d’activité
22/07/1993
Date de fin de la personne morale
14/11/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
CONCEPTION FABRICATION REALISATION ACHAT VENTE ET RESTAURATION DE TOUS OBJETS DE FANTAISIE VAISSELLE BIJOUX ORFEVRERIE OBJETS ET MEUBLES DE DECORATION JOUETS ET COLIFICHETS ARTICLES DE MODE IMPORT EXPORT
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
29 RUE BAYEN 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORALES GARCIA ANGELA
Nom d'usage
DARAUX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Neuilly sur Seine
Nom, Prénom(s)
Souyeaux BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Daraux JEAN , HENRY , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DARAUX PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAFFITTE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/07/1993
Siret
39201412200031
Enseigne
MIS EN DEMEURE
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente d'ameublement - décoration
Adresse
29 RUE BAYEN
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/07/1993
Siret
39201412200023
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Adresse
26 RUE PROUDHON
93210 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/07/1993
Siret
39201412200015
Code APE
514S
Adresse
30 B RUE DU VIEIL ABREUVOIR
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36018
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 11/10/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris , juge commissaire M. Denis Kibler
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007B0881743
Date d'ajout
11/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 11/10/2019 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201901465 désigne liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, , maintient M. Denis Kibler, juge commissaire,
Numéro d'observation
79198
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 06/06/2019 la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire date de cessation des paiements le 15/02/2019 et a désigné Administrateur SELARL 2M et Associés en la personne de Me Carole Martinez 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, avec les pouvoirs d'assister , Mandataire judiciaire SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Numéro d'observation
2007B0881741
Date d'ajout
06/06/2019
Description
Le Tribunal de commerce de PARIS, a prononcé en date du 06/06/2019, la résolution du plan de sauvegarde et ouvre le redressement judiciaire sous le numéro : P201901465, fixe la période d'observation à 6 mois mois, date de cessation des paiements le 15/02/2019, et a désigné : juge commissaire M. Denis Kibler administrateur SELARL 2M et Associés en la personne de Me Carole Martinez 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, , avec les pouvoirs d'assister, mandataire judiciaire SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, . Les déclarations de créances sont a déposer auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Numéro d'observation
43575
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 06/07/2017 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 84 mois, nomme Commissaire à l'exécution du plan SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martine met fin à la mission de l'administrateur SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez , 7 rue de Caumartin 75009 Paris , maintient Mandataire Judiciaire SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting , 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris , nom du Juge Commissaire M. Kibler
Numéro d'observation
2007B0881739
Date d'ajout
06/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 06/07/2017 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Philippe Daraux, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 7 ans. Désigne SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez , 7 rue de Caumartin 75009 Paris , Administrateur, maintient SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting , 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Kibler , Juge-commissaire, sous le numéro P201503693.
Numéro d'observation
95918
Date d'ajout
21/12/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19/12/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/12/2016
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
20/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/12/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/12/2016, soit jusqu'au 22/06/2017
Numéro d'observation
54356
Date d'ajout
15/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13/06/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/06/2016
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
14/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/06/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/06/2016, soit jusqu'au 22/12/2016
Numéro d'observation
12396
Date d'ajout
29/12/2015
Description
Le tribunal de commerce de PARIS a prononcé en date du 22/12/2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Administrateur SELARL Bauland, Carboni, Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez, 7 rue de Caumartin 75009 Paris Mandataire judiciaire SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
22/12/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 22-12-2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201503693 et a désigné juge commissaire : M. Denis Kibler, administrateur : SELARL Bauland, Carboni, Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez, 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 22-06-2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).