Entreprise : AGRI BELLE ISLE - SIREN 391 893 781
Identité
Dénomination
AGRI BELLE ISLE
SIREN (siège)
391 893 781
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1993
Début d’activité
03/08/1993
Date de fin de la personne morale
25/11/2092
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
La vente en gros ou au détail de matériels et d'équipements agricoles et de pièces détachées; La réparation de ces matériels et équipements, l'achat et la vente de matériaux de Constructiion; Toutes activités se rapportant aux matériels, machines, instruments et produits à usage de l'agriculture, de l'horticulture, du jardinage et du bricolage, la Location de matériels.
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Capital social
76224 EUR
Adresse du siège
ZONE D ACTIVITE DE KERBOL 22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUGERON PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Machecoul-Saint-Même
Nom, Prénom(s)
PASQUIOU VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
CHENNEVIERES LES LOUVRES
Nom, Prénom(s)
LE GUILLERMIC ANNIE
Nom d'usage
PASQUIOU
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
BELLE ISLE EN TERRE
Nom, Prénom(s)
PASQUIOU CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
BELLE ISLE EN TERRE
Nom, Prénom(s)
PASQUIOU ANNIE
Nom d'usage
LE GUILLERMIC
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
BELLE ISLE EN TERRE
Dénomination
SOREGOR AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ANGERS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/08/1993
Siret
39189378100024
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
La vente en gros ou au détail de matériels et d'équipements agricoles et de pièces détachées; La réparation de ces matériels et équipements, l'achat et la vente de matériaux de Constructiion; Toutes activités se rapportant aux matériels, machines, instruments et produits à usage de l'agriculture, de l'horticulture, du jardinage et du bricolage, la Location de matériels.
Autres Activités
REPARATION MATERIELS ET EQUIPEMENTS AGRICOLES
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
ZONE D ACTIVITE DE KERBOL
22810 , BELLE-ISLE-EN-TERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/07/1993
Siret
39189378100016
Code APE
000Z
Adresse
2 RUE DU CHENE MORAND
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14384
Date d'ajout
18/09/2024
Description
EN DATE DU 16/09/2024, LE TRIBUNAL DE ST BRIEUC A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif - L643-9 al.2 et R643-18 DE AGRI BELLE ISLE (SA)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3994
Date d'ajout
12/06/2014
Description
EN DATE DU 11/06/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE AGRI BELLE ISLE (SA), ET A DESIGNE : - MANDATAIRE LIQUIDATEUR : SELARL TCA (Me François TREMELOT) - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC ET A FIXE AU 12/12/2012 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
6362
Date d'ajout
29/09/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/07/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1666
Date d'ajout
22/06/2007
Description
- NOMINATION DE LA SA SOREGOR AUDIT, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET REPRESENTEE PAR MR MOTRIEUX JEAN-MICHEL, REPRESENTANT PERMANENT, EN REMPLACEMENT DE MR DOUX JEAN-MARC, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT - NOMINATION DE MR TOUGERON PHILIPPE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT - MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DE MR PASQUIOU VINCENT, ADMINISTRATEUR : ACTUELLEMENT 27 RUE D'EPIAIS 95380 CHENNEVIERES LES LOUVRES PUBLICITE FAITE DANS OUEST FRANCE DU 07 JUIN 2007 DEPOT AU GREFFE LE 22.06.2007 SOUS LE N° 07A/888 Date d'effet : 28/04/2007
Numéro d'observation
1738
Date d'ajout
01/08/2005
Description
DESIGNATION DE : - MR DOUX JEAN MARC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR WILT CHRISTIAN, PARTANT. - LA STE SOREGOR AUDIT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR VINCENT MICHEL, PARTANT. PUBLICITE FAITE DANS LE OUEST FRANCE DU 04.06.2005. DEPOT AU GREFFE LE 01.08.2005 N° A902/2005. Date d'effet : 29/04/2005
Numéro d'observation
1183
Date d'ajout
26/05/2003
Description
A COMPTER DU 02.09.2002 : - DEPART DE MLE PASQUIOU STEPHANIE, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR - DESIGNATION DE MR PASQUIOU VINCENT, DEMEURANT 28 RUE DE PARIS A PLAILLY EN REMPLACEMENT PUBLICITE FAITE DANS L'OUEST FRANCE DU 21.05.2003 DEPOT AU GREFFE NUMERO A616/2003 DU 26.05.2003
Numéro d'observation
1217
Date d'ajout
12/06/2002
Description
A COMPTER DU 27.04.2002 : - CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL A L'EURO PRES, ANCIEN MONTANT : 76 224.51 EUROS NOUVEAU MONTANT : 76 224.00 EUROS. - MR CHRISTIAN PASQUIOU, ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST DESIGNE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL. - MME PASQUIOU ANNIE NEE LE GUILLERMIC, ANCIEN DIRECTEUR GENERAL EST DESIGNE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. PUBLICITE FAITE DANS LE OUEST-FRANCE DU 06.06.2002. DEPOT AU GREFFE NUMERO A645/2002 DU 12.06.2002.
Numéro d'observation
1453
Date d'ajout
06/09/1996
Description
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE : ANCIENNE : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NOUVELLE : SOCIETE ANONYME NOMINATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION : - MR PASQUIOU CHRISTIAN, PRECEDEMMENT GERANT DEVIENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR - NOMINATION DE : - MLLE PASQUIOU STEPHANIE, NEE LE 17.09.1976 A GUINGAMP, DEMEURANT LE DOSSEN, BELLE ISLE EN TERRE 22810, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR - MMME LE GUILLERMIC ANNIE EPOUSE PASQUIOU, NEE LE 31.10.1957 A PLOUNVEZ MOEDEC, DEMEURANT LE DOSSEN, BELLE ISLE EN TERRE, EN QUALITE D'ADMINISTRA- TEUR - MR WILT CHRISTAN, 44 ROZ VOEN, 29930 PONT AVEN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - MR VINCENT MICHE, 44 MOZ VOEN, 29930 PONT AVEN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 26.07.1996 DEPOT AU GREFFE NUMERO 624 DU 06.09.1996 PUBLICITE : OUEST FRANCE DU 01.08.1996
Numéro d'observation
894
Date d'ajout
29/05/1996
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL A COMPTER DU 17 AVRIL 1996 ANCIENNE MENTION : 100 000 FRANCS NOUVELLE MENTION : 500 000 FRANCS DEPOT AU GREFFE LE 29 MAI 1996 PUBLCITE FAITE DANS LE OUEST FRANCE DU 13 MAI 1996
Numéro d'observation
1728
Date d'ajout
06/10/1995
Description
LA SOCIETE AGRI BELLE ISLE A ETE RADIE A TORT MODIFICATION D'OFFICE DE CE JOUR 6 OCTOBRE 1995 ANNULANT LA RADIATION QUI A ETE FAITE AU GREFFE LE 31 MARS 1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE AYANT PRECEDEMMENT SON SIEGE SOCIAL A CESSON SEVIGNE 35510 TRANSFERE A BELLE ISLE EN TERRE A COMPTER DU 3 AOUT 1993, DATE DU DEBUT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE, EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL, ET ADTE DE CLOTURE LE L'EXERCICE SOCIAL LE 31 OCTOBRE AU LIEU DU 31 JUILLET. DEPOT AU TRANSFERT AU GREFFE DE RENNES EN DATE DU 7 OCTOBRE 1993 SOUS LE N°934739. PUBLICITE DU TRANSFERT DANS 7 JOURS PETITES AFFICHES DES 1ER ET 2 OCTOBRE 1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).