Entreprise : FONCIERE M - SIREN 391 819 216
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2022)
Dénomination
FONCIERE M
SIREN (siège)
391 819 216
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1993
Date de fin de la personne morale
21/11/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
78 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOCH BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
Noel ADRIEN , DAVID , FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/1993
Siret
39181921600014
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
43 RUE PATOU
59800 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 81
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/2017
Siret
39181921600022
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
111 RUE BERTHE MORISOT
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/06/2017
Siret
39181921600030
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations immobilières acquisition, aliénation, vente, échange, prise a bail, location, construction, entretien, exploitation de tous immeubles urbains ou ruraux, bâtis ou non bâtis, leur administration, exploitation, entretien, mise en valeur et l'édification de toutes constructions.
Adresse
78 AV 78 avenue Raymond Poincaré
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B0888615
Date d'ajout
28/09/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B0888610
Date d'ajout
13/09/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 26-08-2022
Numéro d'observation
2019B0888611
Date d'ajout
13/09/2022
Description
Associé unique : Chestone France - RCS Paris B 343 251 112 - 78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
28/03/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A PARIS (75116) - 78 AVENUE RAYMOND POINCARE RC PARIS (2019B08886) LE 01-01-2019
Numéro d'observation
2019B088861
Date d'ajout
27/03/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/10/1996
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 07/10/1996.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/11/1993
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 23-06-1993.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/11/1993
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : L'OBSERVATEUR DU 9/7/1993 TRANSFORMATION DE LA SCI PATOU SAINT MAU R (ANCIEN- NE DENOMINATION) EN SARL A DATER DU 4 O CTOBRE 1993 DEPOT AU GREFFE DE LILLE, LE 16 NOVEMB RE 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).